Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausschussvorsitzender | ||||||||
Rüdiger Stenger | SPD/FWG | SPD/FWG 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | Dieter Schäfer | SPD/FWG | Dieter Schäfer SPD/FWG |
Ausschussmitglieder | ||||||||
Wolfgang Bauer | SPD/FWG | SPD/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Rosemarie Brand | SPD/FWG | Rosemarie Brand SPD/FWG | ||
Anton Burczyk | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Bernhard Schippler | CSU/BV | Bernhard Schippler CSU/BV | ||
Christoph Elbert | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Matthias Gold | CSU/BV | Matthias Gold CSU/BV | ||
Rudolf Kunkel | SPD/FWG | SPD/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Günter Hefner | SPD/FWG | Günter Hefner SPD/FWG | ||
Steffen Leimeister | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Christian Fries | CSU/BV | Christian Fries CSU/BV | ||
Horst Muhr | SPD/FWG | SPD/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Wolfgang Schneider | SPD/FWG | Wolfgang Schneider SPD/FWG |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Bauer | SPD/FWG | SPD/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | Gemeinderat | Gemeinderat | Dieter Schäfer | SPD/FWG | Dieter Schäfer SPD/FWG | |
Rosemarie Brand | SPD/FWG | SPD/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2014 | von 01.05.2008 bis 30.04.2014 | Dorett Kleinschroth | SPD/FWG | Dorett Kleinschroth SPD/FWG | ||
Rudolf Kunkel | SPD/FWG | SPD/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | Gemeinderat | Gemeinderat | Horst Stürmer | SPD/FWG | Horst Stürmer SPD/FWG | |
Bernhard Schippler | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.06.2010 | 07.10.2011 | von 04.06.2010 bis 07.10.2011 | Gemeinderat | Gemeinderat | Rudi Zimmermann | CSU/BV | Rudi Zimmermann CSU/BV |
Christian Schreck | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2011 | 30.04.2014 | von 02.11.2011 bis 30.04.2014 | Rudi Zimmermann | CSU/BV | Rudi Zimmermann CSU/BV | ||
Frank Spieler | CSU/BV | CSU/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | Gemeinderat | Gemeinderat | Matthias Gold | CSU/BV | Matthias Gold CSU/BV |